Portfolio
Expériences
Publicis Groupe (Chemistry - Leo Burnett), du 01/10/2015 au 01/07/2018
Publicis Groupe, du 01/12/2014 au 01/10/2015
Social and stories, du 01/03/2018 au 15/03/2018
Formations
MBA Junior International Business Management, de 2012 à 2013
BA Hons International Business Mangement, de 2011 à 2012