Portfolio
Expériences
Responsable communication
Solidarité & Progrès, du 01/01/2010 au 01/09/2014
Solidarité & Progrès, du 01/01/2010 au 01/09/2014
- Rédaction et relecture des écrits officiels (communiqués, déclarations, newsletters, flyers)
- Coordination et développement des activités web à la tête d'une équipe de 8 personnes (web-designers, programmeurs, illustrateurs, vidéastes)
- Création et coordination de campagnes multisupports online/offline auprès du grand public ou des institutionnels (parlementaires, élus locaux, économistes)
- Community management (newsletters, facebook, twitter, youtube)
Responsable web
Solidarité & Progrès, du 01/06/2007 au 01/01/2010
Solidarité & Progrès, du 01/06/2007 au 01/01/2010
- Rédaction quotidienne de contenus (brèves, articles, dossiers, podcasts audio)
- Conception et évolution des sites internets
Rédacteur/traducteur
bimensuel Nouvelle Solidarité, du 01/09/2003 au 01/06/2007
bimensuel Nouvelle Solidarité, du 01/09/2003 au 01/06/2007
- Rédaction des comptes-rendus d'activités terrains
- Rédaction d'articles économiques et politiques
- Traduction et adaptation d'articles anglais et italiens